Vorsitzender |
Harald Kruse | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
stellv. Vorsitzender |
Wilhelm Hunting | SPD | SPD stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Mitglied CDU-Fraktion |
Mirco Bredenförder | CDU Ortsrat Buer | CDU Ortsrat Buer Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 01.02.2021 | von 01.07.2017 bis 01.02.2021 |
Anja Lange-Huber | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.03.2021 | 31.10.2021 | von 24.03.2021 bis 31.10.2021 |
Jan Lütkemeyer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Christina Tiemann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Mitglied SPD-Fraktion |
Uwe Plaß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Luc Van de Walle | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Mitglied B90/DIE GRÜNEN-Fraktion |
Alfred Reehuis | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Reinhardt Wüstehube | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Mitglied UWG e. V. Fraktion |
Peter Spiekermann | UWG-Melle | UWG-Melle Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |
Mitglied FDP-Fraktion |
Heinrich Thöle | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.07.2017 | 31.10.2021 | von 01.07.2017 bis 31.10.2021 |