Vorsitzende |
Stefanie Ernst | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
stellv. Vorsitzender |
Uwe Hinze | SPD | SPD stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Mitglied CDU-Fraktion |
Elisabeth Aryus-Böckmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Malte Stakowski | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Sabine Wehrmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Mitglied SPD-Fraktion |
Jörg Mäscher | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 17.12.2022 | von 01.11.2021 bis 17.12.2022 | |
Annegret Mielke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Andreas Timpe | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Detlef Weitkamp | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Mitglied B90/DIE GRÜNEN-Fraktion |
Regina Haase | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Zofia Heitmann | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 17.02.2023 | von 01.11.2021 bis 17.02.2023 | |
Malina Kruse-Wiegand | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Michael Schoster | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | 22.03.2023 | von 01.11.2021 bis 22.03.2023 | |
Ralf Tubesing | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.03.2023 | | von 22.03.2023 | |
Mitglied UWG e.V. Fraktion (Grundmandat) |
Falk Landmeyer | UWG-Melle | UWG-Melle Grundmandat | Grundmandat | 18.06.2024 | | von 18.06.2024 | |
Matthias Pietsch | UWG-Melle | UWG-Melle Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2021 | 24.05.2024 | von 01.11.2021 bis 24.05.2024 | |
Mitglied FDP-Fraktion (Grundmandat) |
Arend Holzgräfe | FDP | FDP Grundmandat | Grundmandat | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Hinzugewählte |
Yanneck Assies | Hinzugewählter der Schülerschaft im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählter der Schülerschaft im Ausschuss für Bildung Hinzugewählter | Hinzugewählter | 08.12.2021 | 01.07.2023 | von 08.12.2021 bis 01.07.2023 | Hinzugewählter der Schülerschaft | Hinzugewählter der Schülerschaft |
Ina-Susann Beckmann | Hinzugewählte Stadtelternrat Kindertagesstätten Ausschuss für Bildung | Hinzugewählte Stadtelternrat Kindertagesstätten Ausschuss für Bildung VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | stellv. Hinzugewählte des Stadtelternrates für Kindergärten | stellv. Hinzugewählte des Stadtelternrates für Kindergärten |
Liana-Sophie Erhardt | Hinzugewählte der Schülerschaft im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählte der Schülerschaft im Ausschuss für Bildung Hinzugewählte | Hinzugewählte | 14.12.2023 | 01.08.2024 | von 14.12.2023 bis 01.08.2024 | |
Natascha Kaase | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen im Ausschuss für Bildung Hinzugewählte | Hinzugewählte | 08.12.2021 | 30.11.2022 | von 08.12.2021 bis 30.11.2022 | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen |
Anja Krohnfuß | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen im Ausschuss für Bildung Hinzugewählte | Hinzugewählte | 21.03.2023 | | von 21.03.2023 | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen | Hinzugewählte Stadtelternrat Schulen |
Hana Puskar | Hinzugewählte der Schülerschaft im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählte der Schülerschaft im Ausschuss für Bildung Hinzugewählte | Hinzugewählte | 02.08.2024 | | von 02.08.2024 | Hinzugewählte der Schülerschaft | Hinzugewählte der Schülerschaft |
Katharina Strob | Hinzugewählte der Lehrerschaft im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählte der Lehrerschaft im Ausschuss für Bildung Hinzugewählte | Hinzugewählte | 08.12.2021 | | von 08.12.2021 | Hinzugewählte der Lehrerschaft | Hinzugewählte der Lehrerschaft |
Daniel Wegner | Hinzugewählter Stadtelternrat Kindergärten im Ausschuss für Bildung | Hinzugewählter Stadtelternrat Kindergärten im Ausschuss für Bildung Hinzugewählter | Hinzugewählter | 01.09.2022 | 01.12.2023 | von 01.09.2022 bis 01.12.2023 | Hinzugewählter Stadtelternrat Kindergärten | Hinzugewählter Stadtelternrat Kindergärten |