Mitglied SPD-Fraktion |
Verwaltungsausschuss | SPD | SPD VertreterIn | VertreterIn | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Verwaltungsausschuss | SPD | SPD Beigeordnete | Beigeordnete | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
stellv. Fraktionsvorsitzende |
SPD-Stadtratsfraktion | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Mitglied SPD-Fraktion |
SPD-Fraktion Rat | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Stadtratsgruppe |
SPD/GRÜNE/Linke.-Stadtratsgruppe | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Mitglied SPD-Fraktion |
Rat der Stadt Melle | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Rat der Stadt Melle | SPD | SPD stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD | stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD |
Ortsbürgermeisterin |
Ortsrat Oldendorf | SPD | SPD Ortsbürgermeisterin | Ortsbürgermeisterin | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Ortsrat Oldendorf | SPD | SPD Ortsbürgermeisterin | Ortsbürgermeisterin | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Mitglied SPD/Grüne/UWG-Ortsratsgruppe | Mitglied SPD/Grüne/UWG-Ortsratsgruppe |
Mitglied SPD-Fraktion |
Interfraktionelle Fraktionssitzung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.03.2024 | | von 07.03.2024 | |
Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Gebäudemanagement und des Ausschusses für Bildung | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.07.2023 | | von 19.07.2023 | |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie, Senioren und Integration | SPD | SPD stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Ausschuss für Gebäudemanagement | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |